Follow us on Facebook Follow us on Twitter Linked In Flickr Watch us on YouTube My Space Blogger
التسجيل
النتائج 1 إلى 3 من 3

كن عقلية حسابية جبارة

هذا الموضوع : كن عقلية حسابية جبارة داخل المنتدى العامالتابع الي قسم ملتقى الأعضاء : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوجد الكثير والكثير مننا قد ارتبط ارتباط وثيق بالكمبيوتر والالات الحاسبة لاجراء العمليات الحسابية وحتى ...

  1. #1

    الصورة الرمزية archooo
    عضو مميز

    الحالة
    غير متصل
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    الدولة
    مصري بالسعودية
    العمر
    97
    المشاركات
    2,283
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    معدل تقييم المستوى
    58

    كن عقلية حسابية جبارة

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    يوجد الكثير والكثير مننا قد ارتبط ارتباط وثيق بالكمبيوتر والالات الحاسبة لاجراء العمليات الحسابية وحتى البسيطة السهلة منها ...


    ولهذا التأثير السلبي اصبح الكثير منا يصعب عليه جمع او طرح او قسمة او ضرب اضعف الحسابات ..


    وعلى العكس نجد افراد من حولنا يقومون بحسابات بالغة التعقيد بمجرد رمشة العين .. ويعجز الكثيرون في مخاطبة هؤلاء الاناس بلغة الارقام اذ انهم ملوكها ...


    ومن هنا اقدم دعوة لإنعاش عقلياتنا بطرق بسيطة تجعلنا من ذوي العقليات الالمعية في الحسابات


    طرق سهلة ومبتكرة لتعلم الضرب

    1 - ابسط الطرق لضرب الاعداد الاكبر من 5 في بعضها دون حفظ جدول الضرب





    بعض الطرق السريعة الاخرى في الضرب

    ـ فكرتينمبسطهلضربالعدد 9 ـ

    الطريقة الأولى -
    اكتبوا الأعداد من (0الى 9) صعودا ونزولا) ثم لاحظوا علاقة ذلكبترتيب جدول ال 9 العمود الأخير


    الطريقة الثانية -
    لنضرب أي عدد في 9 ( أي عدد اقل من 11) مثلا 9×7 نطرح من ال7 واحد فيكون الناتج 6 نضعها في العشرات ثم نبحث عن عدديكمل ال6 إلى 9 وهو 3 نضعه في الآحاد فيكون الناتج 63 أيضا 9×6نطرح من ال6 واحد فيكون الناتج 5 نضع أل 5 في العشرات ونبحثعن العدد الذي يكمل ال5 إلى 9 وهو 4 نضعه في الآحاد فيكونالناتج54 وهكذا وإذا أردنا أن نضرب ال9 في رقم اكبر من 11 نفسالطريقة ولكن نطرح 2 بدلا من 1
    ونكمل إلى 18 بدلا من 9
    مثلا 14×9 نطرح 2من ال14 فيكون الناتج 12 ونبحث عن عدد يكملال12 إلى 18 وهو 6 نضع ال6 أمام ال12 فيكون الناتج 126

    ـ طريقه لضرب العدد 11 ـ
    لضرب أي عدد يتكون من آحاد وعشرات ×11 (( نكتب العدد ذ والخانتين الآحاد والعشرات متباعدة ثم نجمع الآحاد والعشراتونضعها في الوسط))



    مثال: 27×11=7 9 2 ((7+2=9))
    مثال 34×11=4 7 3 ((4في الآحاد و((4+3=7 في الوسط )) و3في العشرات ))
    سيكون السؤال لوكان المجموع اكبر من عشرة مثلا ((87×11)) الإجابة في غاية السهولة


    وهي كما سبق نكتب الآحاد والعشرات متباعدين مع إضافة خانةالعشرات في جمع العددين إلي العدد الثاني واليكم أمثلة:-
    لنفرض إننا نريد حاصل ضرب 11 × 63 ؟
    باعد بين رقمي العدد 63 كالتالي 3-6 0
    نجمع رقمي العدد63 كالتالي 6 +3 = 9
    نضع ناتج جمع رقمي العدد 63 في الفراغ من الخطوة رقم واحدأي بين 3-6 لنحصل على 693 وهو ناتج الضرب وعليه يكون11×63= 693 0000 وعليكم التأكد من ذلك 000
    و يمكن تسألون لو كان حاصل جمع رقمي العدد المضروب في 11مكون من رقمين وليس رقم واحد كما في مثالنا ؟؟؟ عندها طبعايكون حاصل الجمع مكون من آحاد وعشرات 00 صح ؟ كل ما عليناهو وضع رقم الآحاد في الفراغ بين رقمي العدد المضروب في 11
    أما رقم العشرات فنضيفه إلى رقم عشرات العدد المضروب في 11


    إليكم المثال التالي/
    لنفرض إننا نريد حاصل ضرب 11 × 67 ؟
    1- باعدي بين رقمي العدد 67 كالتالي 7 -6


    2 - نجمع رقمي العدد67 كالتالي 6+7=13

    3- لاحظ أن ناتج الجمع مكون من رقمين فيه الآحاد 3 والعشرات 10

    4 - نضع آحاد الناتج في الفراغ بين 7 - 6 ونضيف رقم العشراتإلى عشرات العددالمضروب أي إلى الرقم 6 ليصبح 6+1=7
    وعليه يكون 11 ×67 = 737 000
    1- 2- 3-


    ضرب أي عدد زوجي في العدد 6 (( بالنسبة لجدول 6 ))

    لكي نضرب عدد زوجي × 6 نضع العدد في خانة الآحاد ونضع نصفه في خانة العشرات فيكون الناتج مثال 4×6 نضع أل 4 في الآحادونضع نصف ال4 وهو 2 في خانة العشرات فيكون الناتج هو 24وهكذا حتى لو أردنا أن نضرب 14 × 6 نكتب أولا 14 ثم نضيفللعشرات وهو الواحد نصف ال14 وهو 7 فيكون الناتج 84 وهكذاولقد قلت في بداية كلامي لضرب عدد زوجي (عدد زوجي)

    ـ طريقة لتربيع اي عدد أجاده 5)) من أول نظرة))

    لتربيع عدد احاده 5 نضع 25 ثم نضرب العشرات في الرقم الذي يليه ونضعه بجوار ال25
    مثال لكي نربع العدد 35 نضع 25 ثم نضرب أل 3 في العدد التالي لها وهو4 فيكون 3× 4 =12 نضع الـ12 بجوار ال25 فيكون الناتج 1225
    مثال آخر لكي نربع العدد 125 مثلا نضع 25 ونضرب أل 12 في الذي يليها وهو13 فيكون 12× 13 =156 نضعها بجوار ال25 فيكون الناتج 15625 وهكذا......
    لكي نربع أل 85 نضع 25 ثم نضرب ال8 في الذي يليها وهو 9 فيكون 9×8=72 فيكون الناتج 7225 وهكذا مثال آخر:-
    لكي نربع العدد 45 نضع 25 ثم نضرب أل 4في العدد التالي لها وهو 5 فيكون 4× 5 =20 نضع ال20 بجوار ال25 فيكون الناتج 2025





    وان شاء الله الموضوع يفيد اخواني بالمنتدى





    منقول بتصرف




  2. #2

    الصورة الرمزية esraa_88
    عضو مميز

    الحالة
    غير متصل
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    الدولة
    القاهره
    العمر
    29
    المشاركات
    2,743
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    معدل تقييم المستوى
    74
    بجد موضوع رهييييييييييييييييب
    جااااااااااااااااامد جدا
    راجعاله تانى على رواقه
    سلمت وسلمت يداك
    والدفـه لو مـالت نـعـدلها بـكـتافـنا
    أسمك فى أغانينا وكلامنا وهتافنا

  3. #3
    مصمم مجتهد

    الحالة
    غير متصل
    تاريخ التسجيل
    Dec 2007
    الدولة
    سوريا مقيم بالرياض
    العمر
    32
    المشاركات
    797
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    معدل تقييم المستوى
    27
    موضوع يستحق التركيز فيه بارك الله فيك

    سبحان الله وبحمده............... سبحان الله العظيم

 

 

المواضيع المتشابهه

  1. كارت شاشة بامكانيلت جبارة NVIDIA GeForce GTX 680
    بواسطة horizon2012 في المنتدى أخبار الثري دي والتقنيات |Graphic news , Techniques
    مشاركات: 10
    آخر مشاركة: 13 / 04 / 2012, 03 : 12 PM
  2. النحلة تستطيع القيام بمليون مليون عملية حسابية في الثانية
    بواسطة الفارس الملثم في المنتدى القسم الإسلامي والديني
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 10 / 11 / 2010, 38 : 05 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
الساعة الآن 35 : 03 AM
Powered by vBulletin® Version 4.2.3
Copyright © 2017 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Search Engine Optimization by vBSEO